Imię i nazwisko | Data rozpoczęcia kadencji | Data zakończenia kadencji | Deklaracje | Deklaracje współmałżonka |
---|---|---|---|---|
Andrzej Szejna | 21-12-2023 | Kadencja trwa | Deklaracja 14-05-2024 |
Deklaracja 14-05-2024 |
Władysław Teofil Bartoszewski | 19-12-2023 | Kadencja trwa | Brak deklaracji |
Brak deklaracji |
Imię i nazwisko | Data rozpoczęcia kadencji | Data zakończenia kadencji | Deklaracje | Deklaracje współmałżonka |
---|---|---|---|---|
Arkadiusz Mularczyk | 28-10-2022 | 12-12-2023 | Brak deklaracji |
Brak deklaracji |
Paweł Jabłoński | 03-11-2023 | 11-12-2023 | Brak deklaracji |
Brak deklaracji |
Piotr Wawrzyk | 27-11-2019 | 31-08-2023 | Deklaracja 09-07-2020 Deklaracja 28-05-2020 |
Brak deklaracji |
Szymon Szynkowski vel Sęk | 31-05-2018 | 13-10-2022 | Deklaracja 10-07-2018 |
Brak deklaracji |
Konrad Krzysztof Szymański | 17-11-2015 | 14-11-2019 | Deklaracja 27-11-2015 |
Deklaracja 27-11-2015 |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 10, 00-902 Warszawa.